Leitung: Sonja Bidmon
Zeitraum: 01.10.2005 - 28.02.2006
Geldgeber:
Industriellenvereinigung Kärnten
Forschungsförderung (auf Antrag oder Ausschreibung)
Bei personenbezogenen Filtereinstellungen ist zu beachten, dass die in der FoDok enthaltenen Einträge keinen Gesamtüberblick der Forschungsleistungen einer Person darstellen.
Projekte (3269)
-
-
Leitung: Kurt Matzler, Sonja Bidmon
Zeitraum: 01.10.2004 - 01.07.2005
Geldgeber: Verein zur Förderung des Instituts für Wirtschaftswissenschaften
Forschungsförderung (auf Antrag oder Ausschreibung)
-
Leitung: Malgorzata Wdowiak, Gertraud Hellwagner-Beham
Zeitraum: 01.08.2018 - 23.11.2021
Geldgeber: Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF)
Forschungsförderung (auf Antrag oder Ausschreibung)
-
Leitung: Hubert Zangl
Zeitraum: 15.06.2015 - 28.02.2017
Geldgeber: eologix sensor technology gmbh
Auftragsforschung
-
Leitung: Hermann Hellwagner
Zeitraum: 01.03.2016 - 31.12.2018
Geldgeber: Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG)
Forschungsförderung (auf Antrag oder Ausschreibung)
-
Leitung: Hermann Hellwagner
Zeitraum: 16.07.2018 - 30.06.2019
Geldgeber: Lakeside Labs GmbH
Kooperationsforschung
-
Leitung: Hermann Hellwagner
Zeitraum: 01.07.2019 - 30.09.2022
Geldgeber: Kärntner Betriebsansiedlungs- & Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (BABEG)
Kooperationsforschung
-
Leitung: Heather Foran, Mathias Lux
Zeitraum: 01.03.2023 - 28.02.2024
Geldgeber: Kärntner Betriebsansiedlungs- & Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (BABEG)
Forschungsförderung (auf Antrag oder Ausschreibung)
-
Leitung: Carina Paul-Horn
Zeitraum: 15.05.2017 - 30.06.2018
laufender Arbeitsschwerpunkt
-
Leitung: Günter Getzinger
Zeitraum: 09.05.2016 - 10.01.2017
laufender Arbeitsschwerpunkt
-
Leitung: Günter Getzinger
Zeitraum: 01.12.2016 - 31.12.2017
laufender Arbeitsschwerpunkt
-
Leitung: Markus Arnold
Zeitraum: 01.09.2008 - 31.10.2009
Geldgeber: Privatstiftung Kärntner Sparkasse
Forschungsförderung (auf Antrag oder Ausschreibung)
-
Leitung: Mario Huemer
Zeitraum: 01.06.2010 - 31.12.2013
Geldgeber: DICE & Infineon ; Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG)
Forschungsförderung (auf Antrag oder Ausschreibung)
-
Leitung: Arno Bammé
Zeitraum: 01.01.1992 - 01.01.2006
laufender Arbeitsschwerpunkt
-
Leitung:
Zeitraum: 01.01.2002 - 01.01.2006
laufender Arbeitsschwerpunkt
-
Leitung:
Zeitraum: 01.01.2004 - 01.01.2007
laufender Arbeitsschwerpunkt
-
Leitung:
Zeitraum: 01.01.2000 - 01.01.2005
laufender Arbeitsschwerpunkt
-
Leitung: Gert Dressel
Zeitraum: 01.05.2005 - 30.04.2006
Geldgeber: Kunststaatssekretariat des Bundeskanzleramts
Forschungsförderung (auf Antrag oder Ausschreibung)
-
Leitung: Helmut Haberl
Zeitraum: 01.01.2005 - 01.01.2006
Geldgeber: UNEP United Nations Environment Programme
Forschungsförderung (auf Antrag oder Ausschreibung)
-
Leitung: Radu Aurel Prodan, Dragi Kimovski
Zeitraum: 01.01.2021 - 14.03.2022
Geldgeber: Kärntner Betriebsansiedlungs- & Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (BABEG)
Kooperationsforschung